RENATO BRUNETTA, XVI Legislatura della Repubblica
http://dati.camera.it/ocd/deputato.rdf/d302875_16 an entity of type: deputato
Laurea in scienze politiche; Professore ordinario di discipline economiche
xsd:string
RENATO BRUNETTA, XVI Legislatura della Repubblica
RENATO BRUNETTA, XVI Legislatura della Repubblica
male
RENATO
xsd:dateTime
2024-09-02T12:39:44Z
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/deputato/getFoto.asp?id=302875&legislatura=16
BRUNETTA
blank nodes
xsd:string
POPOLO DELLA LIBERTA' (05.05.2008-14.03.2013)
20130314
Fine Legislatura
20080505
20080505-20130314
xsd:string
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) (05.12.2011-14.03.2013)
20130314
Fine Legislatura
20111205
20111205-20130314
Titolare
xsd:string
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) (21.05.2008-27.05.2010)
20100527
Cessazione
20080521
20080521-20100527
Titolare
xsd:string
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) (27.05.2010-05.12.2011)
20111205
Cessazione
20100527
20100527-20111205
Titolare