LUIGI MICHELE GALLI, VI Legislatura della Repubblica
http://dati.camera.it/ocd/deputato.rdf/d2750_6 an entity of type: deputato
Laurea in scienze economiche e commerciali; dirigente d'azienda.
xsd:string
LUIGI MICHELE GALLI, VI Legislatura della Repubblica
LUIGI MICHELE GALLI, VI Legislatura della Repubblica
male
LUIGI MICHELE
xsd:dateTime
2024-02-02T14:26:31Z
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/deputato/getFoto.asp?id=2750&legislatura=6
GALLI
blank nodes
xsd:string
DEMOCRAZIA CRISTIANA (25.05.1972-04.07.1976)
19760704
Fine Legislatura
19720525
19720525-19760704
xsd:string
RAPPRESENTANZA ITALIANA AL PARLAMENTO EUROPEO (26.10.1972-04.07.1976)
19760704
Fine Legislatura
19721026
19721026-19760704
Titolare
xsd:string
III COMMISSIONE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (25.05.1972-04.07.1976)
19760704
Fine Legislatura
19720525
19720525-19760704
Titolare