GIUSEPPE BOGONI, III Legislatura della Repubblica
http://dati.camera.it/ocd/deputato.rdf/d6980_3 an entity of type: deputato
Insegnante.
xsd:string
GIUSEPPE BOGONI, III Legislatura della Repubblica
GIUSEPPE BOGONI, III Legislatura della Repubblica
male
GIUSEPPE
xsd:dateTime
2024-02-02T14:15:55Z
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/deputato/getFoto.asp?id=6980&legislatura=3
BOGONI
blank nodes
xsd:string
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (18.06.1958-15.05.1963)
19630515
Fine Legislatura
19580618
19580618-19630515
xsd:string
X COMMISSIONE TRASPORTI - POSTE E TELECOMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE (12.06.1958-15.05.1963)
19630515
Fine Legislatura
19580612
19580612-19630515
Titolare