ROBERTO ASQUINI, XI Legislatura della Repubblica
http://dati.camera.it/ocd/deputato.rdf/d32200_11 an entity of type: deputato
Licenza media superiore; insegnante
xsd:string
ROBERTO ASQUINI, XI Legislatura della Repubblica
ROBERTO ASQUINI, XI Legislatura della Repubblica
male
ROBERTO
xsd:dateTime
2024-02-02T14:25:51Z
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/deputato/getFoto.asp?id=32200&legislatura=11
ASQUINI
blank nodes
xsd:string
LEGA NORD (30.04.1992-14.04.1994)
19940414
Fine Legislatura
19920430
19920430-19940414
xsd:string
VI COMMISSIONE (FINANZE) (10.06.1992-14.04.1994)
19940414
Fine Legislatura
19920610
19920610-19940414
Titolare