GIUSEPPE BABBI, I Legislatura della Repubblica
http://dati.camera.it/ocd/deputato.rdf/d12090_1 an entity of type: deputato
Rappresentante di commercio.
xsd:string
GIUSEPPE BABBI, I Legislatura della Repubblica
GIUSEPPE BABBI, I Legislatura della Repubblica
male
GIUSEPPE
xsd:dateTime
2024-02-02T13:30:40Z
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/deputato/getFoto.asp?id=12090&legislatura=1
BABBI
blank nodes
xsd:string
DEMOCRATICO CRISTIANO (01.06.1948-24.06.1953)
19530624
Fine Legislatura
19480601
19480601-19530624
xsd:string
VII COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI (15.06.1948-01.07.1949)
19490701
Cessazione
19480615
19480615-19490701
Titolare
xsd:string
VIII COMMISSIONE TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE (01.07.1949-24.06.1953)
19530624
Fine Legislatura
19490701
19490701-19530624
Titolare